经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周鹤 | -- | |||
李振田 | -- | |||
杜国安 | -- | |||
李妍 | -- | |||
蒋丽芳 | -- |
变更前:无
变更后:刘建平;刘静;
来源:金投网 2019-08-26
来源:佛山照明FSL官网 2019-08-25
来源:A家家居网 2019-08-27
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
来源:阳光照明官网 2019-08-28
更多 >