经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
史新龙 | -- | |||
张艳红 | -- | |||
刘立峰 | -- | |||
李贯羽 | -- | |||
陆军 | -- |
变更前:无
变更后:叶秋丽(监事) 罗锦洲(总经理) 罗锦洲(执行(常务)董事)
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:森歌SENG官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >