经营范围: 消防器材生产、销售;消防器材维修及检测;消防设施工程;服装、劳保用品销售;监控安防设备销售、安装、维修***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖文国 | -- | |||
王秀伶 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 毛城乐; 组织机构: 冯权 职务: 监事; 毛城乐 职务: 执行董事兼总经理;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >