经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韩业丰 | -- | |||
陈庭双 | -- | |||
韩业君 | -- | |||
韩继达 | -- | |||
韩继波 | -- |
变更前:无
变更后:郭会强,监事,选举, ;全艳,执行董事兼经理,选举,是;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
须毛原勲--东芝泰格信息系统(深圳)有限公司中国事业部董事总经理介绍
来源: 2019-08-28
更多 >