经营范围: 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏贵成 | -- | |||
宋秀玲 | -- |
变更前:无
变更后:住所(经营场所):天津双港工业区丽港园31号1-419;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >