经营范围: 国内贸易、物资供销
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑文生 | -- | |||
张玉萍 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:张玉萍; 成员:郑文生; 成员:杨艳;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >