经营范围: 新能源的研究及推广;国内贸易、物资供销
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾敏 | -- | |||
陈文 | -- |
变更前:无
变更后:王国清;蒋北松;单伟豹;俞金发;齐树平;陈锦雄;许德宝;焦永顺;李辉;杨虎山
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:华衣网-资讯 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:中华地板网 2019-08-20
来源:九木堂官网 2019-08-29
更多 >