经营范围: 矿产品开发技术咨询;矿产品的销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
田勇 | -- | |||
施秀荣 | -- | |||
孟明 | -- |
变更前:无
变更后:2005-07-02~2025-07-02
来源:哈尔斯Haers官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雅洁ARCHIE官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >