经营范围: 物业管理
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王树文 | -- | |||
寇玮 | -- | |||
王纪云 | -- | |||
寇玮 | -- |
变更前:无
变更后:2005-04-20~
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:新浪博客 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:读书郎Readbo 2019-08-27
来源:读书郎Readbo 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >