经营范围: 城镇房地产开发经营(四级);国内贸易、物资供销
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李学 | -- | |||
张晓林 | -- | |||
朱庆宪 | -- | |||
王珏 | -- | |||
程鹏 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:王钰 ; 成员:李予云; 成员:程鹏 ; 成员:张晓林 ; 成员:朱庆宪 ; 成员:李学;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >