经营范围: 餐饮企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李明 | -- | |||
杨志雯 | -- |
变更前:无
变更后:股东名录: 法人股东: 自然人股东:封伟杰 255 臧雪华 245
来源:品胜PISEN官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:梵帝尼Fantin 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >