经营范围: 房地产经纪业务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺亮 | -- | |||
万丽萍 | -- | |||
贺捷 | -- |
变更前:无
变更后:从2012-01-08 00:00:00.0到2032-01-08 00:00:00.0
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >