经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:批发零售钢铁材料、五金机电产品、塑料管件。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴惠银 | -- | |||
林赛英 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王辉 董事长, 2 曹建军 董事, 3 华野 董事, 4 王艳* 经理, 5 贾天耀 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >