经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:自有房屋出租。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛一鸣 | -- | |||
高元忠 | -- | |||
许惠弟 | -- | |||
潘金林 | -- | |||
陶惠青 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王爱华* 执行董事, 2 王爱华* 经理, 3 张雷 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >