经营范围: 燃气设备的销售,燃气技术开发、技术咨询、技术服务。(国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李桂勋 | -- | |||
李萍萍 | -- | |||
南向辉 | -- | |||
杨志兰 | -- | |||
南向辉 | -- |
变更前:无
变更后:Takeshi Okawara(大河原毅);Sherry Anne Demeulenaere;Merle Aiko Okawara(大河原爱子);Brady Jess Sidwell;Brent Afman
来源:和讯-科技频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:CNET科技资讯网 2019-08-27
来源:网易新闻 2019-08-29
更多 >