经营范围: 工程机械、矿山机械的配件销售、维修(不含特种设备);工程机械的租赁***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王兰琴 | -- | |||
郭纯成 | -- |
变更前:无
变更后:董俊;祝慧君;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >