经营范围: 清洁环卫管理;物业修缮; 物业租售代理;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张义山 | -- | |||
朱玉环 | -- |
变更前:无
变更后:杨松林
来源:三思官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三思官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三思官网 2019-08-29
来源:上海照明电器行业协 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >