经营范围: 企业管理服务;票务代理;会务服务;展览展示服务;计算机软件开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
骆祖兰 | -- | |||
张继磊 | -- |
变更前:无
变更后:骆祖兰,张继磊
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >