经营范围: 旅游开发(涉及前置审批的除外);旅游用品、工艺品生产及销售;农副产品种植;中药材种植;家禽养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜国新 | -- | |||
肖明辉 | -- | |||
沈阳盛京旅游文化实业有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:李永恒
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >