经营范围: 投资管理,景区基础设施建设,景区营销、房地产开发与经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
米鸿宾 | -- | |||
刘洪才 | -- | |||
郑建平 | -- | |||
王平 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:新日XINRI官网 2019-08-27
来源:中国电动车网-资讯 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >