经营范围: 卷烟,雪茄烟(该项目有效期到2014年03月27日)批发;零售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 陈海乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 江桂红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 金秀礼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李吉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 宋荣杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐湖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 张侠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 郑温如; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事 姓名: 诸玉生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >