经营范围: 汽车半轴、齿轮、刹车片制造及科技研发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨忠平 | -- | |||
王小康 | -- |
变更前:无
变更后:执行董事兼总经理,刘长海,1965-12-07;监事,刘丹,1989-12-01;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >