经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
符荣川 | -- | |||
唐春 | -- | |||
符家聪 | -- | |||
王金琼 | -- | |||
唐秀 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-22
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >