经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈云锋 | -- | |||
陈英成 | -- | |||
陈不明 | -- | |||
陈壮 | -- | |||
陈涌宏 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:搜狐-IT频道 2019-08-29
来源:箭牌-真知棒官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大力-大喜官网 2019-08-24
来源:联想中国 2019-08-29
来源:米其林官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-16
更多 >