经营范围: 农、林、牧废弃物的收购及其新能源的开发利用,技术培训、生产设备的推广;生物质炉具的推广、销售(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁文方 | -- | |||
魏永亮 | -- |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >