经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏培福 | -- | |||
邓立荣 | -- | |||
李根柱 | -- | |||
李建斌 | -- | |||
魏培荣 | -- |
变更前:无
变更后:李秀容;石淑询;
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网易游戏频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪科技 2019-08-29
来源:17173新闻中心 2019-08-28
来源:OFweek工控网 2019-08-28
更多 >