经营范围: 房地产、建筑工程、建材咨询与推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋洪彬 | -- | 1万元 | 0万元 | 100% |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 肖线忠; 营业期限: 2002-11-22 至 2022-11-21; 组织机构: 林功生 职务: 监事; 肖线忠 职务: 执行董事兼总经理;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
洪振辉-妙洁保鲜膜-脱普日用化学品(中国)有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-29
星牌台球桌品牌董事长甘连童:做行业领先品牌,引领行业健康发展
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >