经营范围: 实业投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,会务服务,企业形象策划。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汤丽军 | -- | 498万元 | 498万元 | 99.60% |
曾建泉 | -- | 1万元 | 1万元 | 0.20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >