经营范围: 旅游饭店筹建。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何宗雄 | -- | |||
黄玉钗 | -- |
变更前:无
变更后:从2010-01-07 00:00:00.0到2017-01-07 00:00:00.0
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:联丰官网 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-27
更多 >