经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;销售电子产品、机械设备、文化用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高燕敏 | -- | |||
高震华 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 何其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李新乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >