经营范围: 烟、预包装食品销售(有效期至2015年4月11日止)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋浩天 | -- | |||
谢想军 | -- | |||
谭红卫 | -- |
变更前:无
变更后:蒋祥勇
来源:申鹭达官网 2019-08-29
来源:中国日报网 2019-08-22
来源:中国时尚品牌网 2019-08-26
来源:佛山照明FSL官网 2019-08-27
来源:金投网-奢侈品 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:佛山照明FSL官网 2019-08-29
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
更多 >