经营范围: 企业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王静 | -- | |||
艾欣 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 洪晓玲; 组织机构: 洪滔 职务: 监事; 洪晓玲 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:柯梅令官网 2019-08-28
来源:欧派OUPAI官网 2019-08-28
更多 >