经营范围: 畜禽养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何坤 | -- | 40 | 40 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于海江* 执行董事, 2 于海江* 经理, 3 蔡丹 监事
来源:三一集团官网 2019-08-29
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-24
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
更多 >