经营范围: 物业管理
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李勋 | -- | |||
李克武 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 蒋超* 董事长, 2 樊军 副董事长, 3 张灵燕 董事, 4 肖迎红 董事, 5 张翠宏 董事, 6 张恒利 董事, 7 李洪兵 董事, 8 张恒利 总经理
来源:新浪湖南 2019-08-29
来源:世界服装鞋帽网 2019-08-29
[卫星接收器]同洲电子精彩亮相新加坡BROADCAST ASIA 2012
来源:同洲COSHIP官 2019-08-27
来源:雅戈尔官网 2019-08-20
来源:雪茄百科网 2019-08-21
[雪茄品牌]奥约.德.蒙特雷雪茄经销商告诉你:如何剪切雪茄?
来源:雪茄百科网 2019-08-23
来源:全球纺织网 2019-08-28
来源:沙洲优黄官网 2019-08-28
更多 >