经营范围: 煤炭加工、批发经营(有效期自2010年7月1日至2013年7月1日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王臣风 | -- | |||
马立恒 | -- | |||
马树辰 | -- | |||
张京湘 | -- | |||
张军英 | -- |
变更前:无
变更后:联络人住所:顺庆区科苑街51号4幢1层162号
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-25
来源:兴业银行官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >