经营范围: 预包装、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售(有效期至2017年3月13日),单位后勤管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张守泉 | -- | |||
梁家容 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 李彪; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 杭州满园春色餐饮管理有限公司, 4.9万; 邱仁明, 0.1万; 李彪, 5万; 组织机构: 李彪 职务: 执行董事兼总经理; 苏迎松 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:记忆RAMAXEL 2019-08-27
来源:人民网-日本频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网易新闻 2019-08-28
来源:广告买卖网 2019-08-29
来源:新华网-江苏频道 2019-08-25
更多 >