经营范围: 收购粮食(《粮食收购许可证》有效期至2013年11月2日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹顺英 | -- | |||
邓勇军 | -- | |||
张小兰 | -- |
变更前:无
变更后:胡鹏斌
来源:中国建筑官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:凤凰财经频道 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网上轻纺城网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >