经营范围: 白酒生产、销售。(经营有效期至2017年9月19日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁木均 | -- | |||
刘晓红 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:刘晓红;职务:执行董事兼总经理|姓名:袁舒波;职务:监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三思官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:三思官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:三思官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >