经营范围: 投资、设备租赁、中介服务和咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钟聪芳 | -- | |||
刘伟权 | -- | |||
谢寿强 | -- | |||
肖宇辉 | -- | |||
丘伟娟 | -- |
变更前:无
变更后:2014-11-25新章程
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪家居 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >