经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 金亮; 股东: 叶夏明, 380万; 葛颂恩, 600万; 金亮, 1020万; 组织机构: 赵超鹏 职务: 监事; 金亮 职务: 执行董事兼总经理;
来源:DoNews网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:美尔固官网 2019-08-28
来源:美尔固官网 2019-08-28
来源:新浪乐居-北京 2019-08-27
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-27
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-24
伟星股份技能人才评价工作受肯定 应邀在全国标准化体系建设会上进行经验分享
来源:伟星集团官网 2019-08-29
更多 >