经营范围: 投资管理咨询服务(上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目,未获审批前不得经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王和平 | -- | |||
苏荣善 | -- | |||
宋吉祥 | -- | |||
席恒祥 | -- | |||
台建国 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人变更刘斌
来源:大河网-新闻中心 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:帅丰SANFER官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:火王官网 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
更多 >