经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:林少宝,董事,委派, ;陈丹丹,董事,委派, ;梁锦坤,董事,委派, ;凌志强,监事,选举, ;吴桂有,监事,选举, ;廖江军,董事,选举, ;赵伟师,董事长兼经理,委派,是;郭盛明,董事,选举, ;陈林生,董事,选举, ;
来源:韩丽HANEX官网 2019-08-27
来源:凯莱Gloria官 2019-08-29
来源:凯莱Gloria官 2019-08-28
来源:韩丽HANEX官网 2019-08-20
来源:韩丽HANEX官网 2019-08-28
来源:全球加盟网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >