经营范围: 谷物、豆类种植、收购、加工、销售;牲畜、家禽养殖;水产养殖;林木种植
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李海峰 | -- | |||
牛桂芝 | -- | |||
马长江 | -- |
变更前:无
变更后:LIN YI FU TAI SHANG MAO YOU XIAN GONG SI
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >