经营范围: 钢板仓焊接安装;农业机械加工;钢结构加工安装;焊接安装;钢材销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋加堂 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 盛瑞陈* 执行董事, 2 盛瑞陈* 经理, 3 沈淼 监事
来源:搜狐网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:丰田TOYOTA官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
[大学品牌]澳大利亚格里菲斯大学校长Ian O’Connor教授一行访问清华
来源:清华大学新闻网 2019-08-24
来源:清华大学新闻网 2019-08-27
更多 >