经营范围: 住宿服务(卫生许可证有效期至2009年11月30日)、餐饮加工销售(卫生许可证有效期至2011年7月13日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘雪松 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | 20% |
李桂珍 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 80% |
变更前:无
变更后:张瑞雄
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >