经营范围: 项目投资;企业管理;投资咨询;资产管理;经济贸易咨询;会议及展览服务;技术推广服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李念红 | -- | |||
张东志 | -- | |||
贾真真 | -- | |||
李纯 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >