经营范围: 机械设备安装;金属制品安装;国内贸易(涉及凭许可证、资质证或其他批准文件的经营项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
辜秋兰 | -- | 20万元 | 20万元 | 100% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-25
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
更多 >