经营范围: 智能控制技术的研发;自动化设备、电子产品、计算机软硬件的研发、生产、销售;技术咨询;技术服务;技术转让;自营和代理各类商品或技术的进出口业务;会展服务。(以上项目国家有专项规定的除外)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘震 | -- | |||
卢宝平 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李德全* 董事长, 2 许文 董事, 3 陈荣 董事, 4 叶雨明 董事, 5 龚正 董事, 6 李德全* 经理, 7 张敏 监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:清华大学新闻网 2019-08-28
来源:四川大学官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >