经营范围: 计算机软、硬件开发;网络工程(凭资质证经营)。(以上项目国家有专项规定的除外)**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钟建平 | -- | 1.5万元 | 1.0万元 | 50% |
熊健忠 | -- | 1.5万元 | 1.5万元 | 50% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 逯幸坡* 执行董事, 2 逯幸坡* 经理, 3 于淑娟 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:福耀官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪汽车 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:中自网-新闻频道 2019-08-28
来源:正新CST官网 2019-08-29
更多 >