经营范围: 旅游项目开发(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏勇 | -- | |||
邓飞虎 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人:贺沈贵
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:顶上官网 2019-08-29
来源:欧美斯ONMUSE 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:顶上官网 2019-08-21
更多 >